KRS 0000179453
NIP6462618275
REGON27814194300000
NazwaLATAR TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLATAR TRANS
Data rejestracji 15 lis 2003 (21 lat temu) 15 lis 2003
Data usunięcia 28 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GÓRNOŚLĄSKA, 66, JAWORZNO, 43-602, JAWORZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4779Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEMARIA JANINA KUDRA
Wspólnik
2003-11-15
2008-01-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 PLN
ADAM ANDRZEJ POLOCZEK
Wspólnik
2003-11-15
2008-01-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 PLN
TOMASZ MIECZYSŁAW BIAŁKA
Wspólnik
2003-11-15
2008-01-30
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 PLN
JAKUB MAREK GOŁASZEWSKI
Wspólnik
2003-11-15
2008-01-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 PLN
GRZEGORZ DEREWECKI
Wspólnik
2008-01-30
2008-10-17
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ
MICHAEL DOUGLAS HARPER
Wspólnik
2008-01-30
2020-07-28
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
ANDRZEJ MICHALIK
Wspólnik
2008-10-17
2020-07-28
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ NAJWYŻEJ Z TRZECH OSÓB. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ADAM ANDRZEJ POLOCZEK
PREZES ZARZĄDU
2003-11-15
2008-02-15
GRZEGORZ DEREWECKI
PREZES ZARZĄDU
2008-02-15
2008-10-17
ANDRZEJ MICHALIK
PREZES ZARZĄDU
2008-10-17
2016-09-07
2003-11-15
2008-10-17
MURARSKA, 27, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie