KRS 0000179357
NIP8741645869
REGON87168832900000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW TURGOR W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW TURGOR
Data rejestracji 13 lis 2003 (21 lat temu) 13 lis 2003
Data usunięcia 25 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres POLNA, 17, GÓRZNO, 87-320, GÓRZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8741645869
data rejestracji 19 lis 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #0124Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0125Z CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPIOTR EDWARD GORTATOWSKI
Prokurent
2010-05-25
2011-09-02
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA- PROKURENT UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI TYLKO ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
JAN ARANOWSKI
Likwidator
2020-05-29
2023-09-25
ANDRZEJ GROCHOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-13
2007-05-11
JANUSZ ZBIGNIEW GRZYBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-05-15
2023-09-25
ANDRZEJ GROCHOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-05-29
2023-09-25
TOMASZ KALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-13
2007-05-11
ANDRZEJ ORZECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-13
2020-05-29
JAN ARANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-05-11
2015-05-15
JAROSŁAW WOJCIECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-05-11
2013-04-03
PIOTR ŁUKASZ WRÓBLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-04-03
2023-09-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁDZIELNIĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W SPÓŁDZIELNIACH O ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM OŚWIADCZENIA WOLI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY.
GRZEGORZ KRZYŻANOWSKI
PREZES
2003-11-13
2014-05-19
RADOSŁAW ADAM WAWRO
CZŁONEK
2010-05-25
2011-09-02
DOROTA KRZYŻANOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-05-19
2015-05-15
PAULINA ROSIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-05-19
2015-05-15
JAN ARANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-05-15
2020-05-29
MACIEJ GROCHOWALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-03-29
2020-05-29
2003-11-13
2008-08-07
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW TURGOR W MIESIĄCZKOWIE
2008-08-07
2020-05-29
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW TURGOR
2003-11-13
2008-08-07
MIESIĄCZKOWO, 87-320, GÓRZNO, POLSKA
2008-08-07
2020-05-29
94, GÓRZNO-WYBUDOWANIE, 87-320, GÓRZNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie