KRS 0000179231
REGON01634705600000
Nazwa"NETEON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNETEON
Data rejestracji 17 lis 2003 (21 lat temu) 17 lis 2003
Data usunięcia 23 lut 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 85, WARSZAWA, 01-466, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7440Z REKLAMA #7414Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANAIRENEUSZ MARIAN SZULSKI
Wspólnik
2003-11-17
2006-02-23
20 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ
JERZY WOJCIECH KOBYLIŃSKI
Wspólnik
2003-11-17
2006-02-23
20 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ
GRZEGORZ ANTONI WASZCZENIUK
Wspólnik
2003-11-17
2006-02-23
20 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ
TADEUSZ RYSZARD JURECKI
Wspólnik
2003-11-17
2006-02-23
20 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ
IRENEUSZ MARIAN SZULSKI
Likwidator
2005-06-24
2006-02-23
GRZEGORZ ANTONI WASZCZENIUK
Likwidator
2005-06-24
2006-02-23
JERZY WOJCIECH KOBYLIŃSKI
Likwidator
2005-06-24
2006-02-23
TADEUSZ RYSZARD JURECKI
Likwidator
2005-06-24
2006-02-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
IRENEUSZ MARIAN SZULSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-17
2005-06-24
JERZY WOJCIECH KOBYLIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-17
2005-06-24
GRZEGORZ ANTONI WASZCZENIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-17
2005-06-24
TADEUSZ RYSZARD JURECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-17
2005-06-24
2003-11-17
2005-06-24
"NETEON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie