KRS 0000179110
NIP5830005644
REGON19057571800000
NazwaHARDJO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHARDJO
Data rejestracji 07 lis 2003 (21 lat temu) 07 lis 2003
Data usunięcia 13 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIUSTEFAN KOCIK
Wspólnik
2003-11-07
2016-10-11
69 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.500,-ZŁOTYCH
MAŁGORZATA MACIERZANKA
Wspólnik
2003-11-07
2016-10-11
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,-ZŁOTYCH
MAREK ANTONI FOLTYNOWICZ
Wspólnik
2003-11-07
2016-10-11
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,-ZŁOTYCH
Wspólnik
2016-10-11
2017-01-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
22175576000000
ANDREI HAIDUK
Wspólnik
2017-01-13
2019-12-13
100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
EWA JUSTYNA KOCIK
PREZES ZARZĄDU
2003-11-07
2004-05-11
MAŁGORZATA MACIERZANKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-07
2016-10-11
STEFAN KOCIK
PREZES ZARZĄDU
2004-05-11
2016-10-11
RAFAŁ PARULSKI GILIS
PREZES ZARZĄDU
2016-10-11
2017-01-13
ŁUKASZ LECH GANCZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-11
2017-01-13
ANDREI HAIDUK
PREZES ZARZĄDU
2017-01-13
2019-12-13
2003-11-07
2016-10-11
TELIMENY, 61, GDAŃSK, 80-124, GDAŃSK, POLSKA
2016-10-11
2017-01-13
UL. POLANKI, 76A, GDAŃSK, 80-302, GDAŃSK, POLSKA
2017-01-13
2019-09-11
AL. GRUNWALDZKA, 76/78, GDAŃSK, 80-244, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie