KRS 0000178943
REGON01559949400000
NazwaXDISC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaXDISC POLSKA
Data rejestracji 13 lis 2003 (21 lat temu) 13 lis 2003
Data usunięcia 16 maj 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JAGIELLOŃSKA, 82, WARSZAWA, 03-301, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1087000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7414Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #2465Z PRODUKCJA NIE ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJIWOJCIECH KOZIELSKI
Wspólnik
2003-11-13
2004-08-30
40 UDZIAŁÓW 20.000 PLN
WOJCIECH STANISŁAW WRÓBEL
Wspólnik
2003-11-13
2011-05-16
418 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 209.000 ZŁ.
MICHAŁ ZBIGNIEW KRASUSKI
Wspólnik
2003-11-13
2005-05-06
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120.000 ZŁOTYCH
TOMASZ MACHUL
Wspólnik
2003-11-13
2004-08-30
40 UDZIAŁÓW 20.000 PLN
KATARZYNA URSZULA PULSAKOWSKA
Wspólnik
2003-11-13
2005-05-06
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120.000 ZŁOTYCH
ROBERT GRZEGORZ ZALEWSKI
Wspólnik
2004-08-30
2011-05-16
1.262 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 631.000 ZŁOTYCH
JAN KŁODAŚ
Wspólnik
2005-05-06
2010-03-03
316 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 158.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2010-03-03
2011-05-16
316 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 158.000 ZŁ
01566115800000
KATARZYNA URSZULA PULSAKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-13
2004-08-30
JAN KŁODAŚ
Członek Organu Nadzoru
2003-11-13
2004-08-30
TOMASZ MACHUL
Członek Organu Nadzoru
2003-11-13
2004-08-30
MAGDALENA SIEKACZYŃSKA
Prokurent
2008-05-16
2011-05-16
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MICHAŁ ZBIGNIEW STEMPIEŃ
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-11-13
2011-05-16
WOJCIECH STANISŁAW WRÓBEL
PREZES ZARZĄDU
2003-11-13
2011-05-16
WOJCIECH KOZIELSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-11-13
2004-08-30
2003-11-13
2004-08-30
JAGIELLOŃSKA, 55, WARSZAWA, 03-301, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie