KRS 0000178889
REGON53154959700000
Nazwa"MOGUL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMOGUL POLSKA
Data rejestracji 05 lis 2003 (21 lat temu) 05 lis 2003
Data usunięcia 16 lis 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OPOLSKA, 11, KĘPA, 46-022, LUBOSZYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#1120Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z EKSPLOATACJĄ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO #2320 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #246 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH #247 PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCHMAREK JERZY KAPŁON
Likwidator
2004-02-26
2004-11-16
JAROSLAV KRIVOHLAVY
Członek Organu Nadzoru
2003-11-05
2004-11-16
JAN HAMPL
Członek Organu Nadzoru
2003-11-05
2004-11-16
MARTIN RAK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-05
2004-11-16
KORAMO A.S.
Wspólnik
2003-11-05
2004-11-16
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,-ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 10.000,-ZŁ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZACIĄGANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZAŃ WOBEC "KORAMO" A.S. KOLIN LUB POLSKICH ORGANÓW CELNYCH, UPRAWNIENIA PREZESA ZARZĄDU DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA OGRANICZONE SĄ DO KWOTY 75.000,-ZŁ. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM UPRAWNIENI SĄ DO NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 75.000,-ZŁ. DO NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 75.000,-ZŁ WYMAGANE JEST UZYSKANIE ZGODY RADY NADZORCZEJ.
MAREK JERZY KAPŁON
PREZES ZARZĄDU
2003-11-05
2004-02-26
2003-11-05
2004-02-26
"MOGUL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie