KRS 0000178829
NIP5220210529
REGON01559365200000
NazwaDREWNO CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDREWNO CENTRUM
Data rejestracji 06 lis 2003 (21 lat temu) 06 lis 2003
Data usunięcia 17 gru 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TRAKTORZYSTÓW 18, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 700600,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5220210529
data rejestracji 29 gru 1994
status Czynny
03116022020000000235756631
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
08124059181978001043227515
PEKAO XXI Oddział w Warszawie
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
15124059181111001054737012
PEKAO XXI Oddział w Warszawie
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
50116022020000000177414844
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
62116022020000000078668628
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
67124059181111001043227414
PEKAO XXI Oddział w Warszawie
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
88116022020000000078668451
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (28)
#433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #462 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4753Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEGRAŻYNA AGNIESZKA MICHALAK
Członek Organu Nadzoru
2014-07-28
2014-12-17
HANNA MAGDALENA BARLAK
Członek Organu Nadzoru
2014-07-28
2014-12-17
PRZEMYSŁAW JAN MICHALAK
Członek Organu Nadzoru
2014-07-28
2014-12-17
TOMASZ WIESŁAW BARLAK
Członek Organu Nadzoru
2014-07-28
2014-12-17
HANNA MAGDALENA BARLAK
Beneficjent
PAWEŁ JAN MICHALAK
Beneficjent
WIESŁAW STANISŁAW BARLAK
Beneficjent
GRAŻYNA AGNIESZKA MICHALAK
Beneficjent
PAWEŁ JAN MICHALAK
zgłaszający - członek zarządu
WIESŁAW STANISŁAW BARLAK
zgłaszający - członek zarządu
GRAŻYNA AGNIESZKA MICHALAK
Wspólnik
2003-11-06
2014-12-17
349 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 197.185,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ JAN MICHALAK
Wspólnik
2003-11-06
2014-12-17
269 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 151.985,00 ZŁOTYCH
WIESŁAW STANISŁAW BARLAK
Wspólnik
2003-11-06
2014-12-17
349 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 197.185,00 ZŁOTYCH
HANNA MAGDALENA BARLAK
Wspólnik
2003-11-06
2014-12-17
269 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 151.985,00 ZŁOTYCH
IZABELA ZOFIA MICHALAK
Wspólnik
2013-11-20
2014-02-28
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000 ZŁOTYCH
HANNA MAGDALENA BARLAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PAWEŁ JAN MICHALAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WIESŁAW STANISŁAW BARLAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
GRAŻYNA AGNIESZKA MICHALAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY TO CZŁONKOWI ZARZĄDU PRZYSŁUGUJE PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
WIESŁAW STANISŁAW BARLAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-07-28
2014-12-17
PAWEŁ JAN MICHALAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-11-06
2014-07-28
PAWEŁ JAN MICHALAK
PREZES ZARZĄDU
2014-07-28
2014-12-17
WIESŁAW STANISŁAW BARLAK
PREZES ZARZĄDU
2003-11-06
2014-07-28
2003-11-06
2005-10-05
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 444, PRUSZKÓW, 05-800, PRUSZKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie