KRS 0000178678
REGON00101893000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "MINERVA" W SIEWIERZU - W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRZEMIEŚLNICZA "MINERVA" W SIEWIERZU -
Data rejestracji 24 gru 2003 (21 lat temu) 24 gru 2003
Data usunięcia 15 lis 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KOPERNIKA, 2, SIEWIERZ, 42-470, SIEWIERZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #9111Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓWZBIGNIEW LASAK
Likwidator
2006-09-06
2007-11-15
IRENEUSZ MARZEC
Członek Organu Nadzoru
2003-12-24
2007-11-15
JAN WEWIOR
Członek Organu Nadzoru
2003-12-24
2007-11-15
ANTONI CAŁKA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-24
2007-11-15
JAN KREMPEĆ
Członek Organu Nadzoru
2003-12-24
2007-11-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SKŁADAJĄ W IMIENIU SPÓŁDZIELNI POD JEJ PIECZĄTKĄ PREZES I CZŁONEK ZARZĄDU LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB POWOŁANI PRZEZ PREZESA DWAJ PEŁNOMOCNICY.
ALICJA BARBARA MACHURA
PREZES ZARZĄDU
2003-12-24
2006-09-06
STANISŁAW BOGUSŁAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-24
2006-09-06
MIECZYSŁAW CAŁKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-24
2006-09-06
2003-12-24
2006-09-06
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "MINERVA" W SIEWIERZU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie