KRS 0000178598
NIP8831612945
REGON89100017400000
NazwaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "DUO" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDUO
Data rejestracji 04 lis 2003 (21 lat temu) 04 lis 2003
Data usunięcia 02 cze 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WROCŁAWSKA, 65 A, GRODKÓW, 49-200, GRODKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #455 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #551 USŁUGI HOTELARSKIE #552 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #6340 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERIIMARCUS OLBERTS
Wspólnik
2003-11-04
2011-06-02
612 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 61.200 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
POLPART GMBH W BERLINIE
Wspólnik
2003-11-04
2011-06-02
588 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 58.800 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY OSIEMSET ZŁOTYCH)
KAMIL WOŹNIAK
Likwidator
2010-07-26
2011-06-02
ZDZISŁAW BIL
Prokurent
2003-11-04
2009-12-10
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZOSTAŁ USTANOWIONY JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, TO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
MARCUS OLBERTS
PREZES
2003-11-04
2006-05-30
WALDEMAR JÓZEF JAŃSKI
PREZES
2003-11-04
2006-05-30
JOANNA BIL
PREZES
2006-05-30
2009-12-10
KAMIL WOŹNIAK
PREZES ZARZĄDU
2009-12-10
2010-07-26
2003-11-04
2010-07-26
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "DUO"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie