KRS 0000178585
NIP7930001960
REGON00055523500000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH NAROL Z SIEDZIBĄ LIPSKO W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH NAROL Z SIEDZIBĄ LIPSKO
Data rejestracji 14 lis 2003 (21 lat temu) 14 lis 2003
Data usunięcia 17 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres LWOWSKA, 34, NAROL, 37-610, NAROL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7930001960
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #4523A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5030B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #2010A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #0202Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓWPIOTR ANTONI ZABORNIAK
Likwidator
2018-05-23
2019-10-17
ANTONI GEROŃ
Likwidator
2018-05-23
2019-10-17
KAZIMIERZ EISENBART
Członek Organu Nadzoru
2003-11-14
2019-10-17
JÓZEF PLESKACZ
Członek Organu Nadzoru
2003-11-14
2019-10-17
MARIAN REBIZANT
Członek Organu Nadzoru
2003-11-14
2019-10-17
JÓZEF BOREK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-14
2019-10-17
ANTONI GERON
Członek Organu Nadzoru
2003-11-14
2019-10-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiLIKWIDATORZY - REPREZENTACJA ŁĄCZNA
PIOTR ZABORNIAK
PREZES ZARZĄDU
2003-11-14
2018-05-23
DANUTA REBIZANT
CZŁONEK ZARZĄDU - GŁÓWNY KSIĘGOWY
2003-11-14
2015-11-16
ANTONI GEROŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-16
2018-05-23
2003-11-14
2007-08-02
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W NAROLU
2007-08-02
2018-05-23
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH NAROL Z SIEDZIBĄ LIPSKO
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie