KRS 0000178422
NIP7742784822
REGON61139700700000
Nazwa"TRANSPORT SPEDYCJA LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKRÓT: "T.S.L." SP. Z O.O.
Krótka nazwa"TRANSPORT SPEDYCJA LOGISTYKA" SKRÓT: "T.S.L." SP. Z O.O.
Data rejestracji 21 lis 2003 (21 lat temu) 21 lis 2003
Data usunięcia 23 mar 2021 23 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 23A, BĄDKOWO-PODLASIE, 09-414, BRUDZEŃ DUŻY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓWIZABELA NAKWASKA
Wspólnik
2003-11-21
2016-02-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
PAWEŁ TARKA
Wspólnik
2003-11-21
2015-04-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
JERZY ŁUKASZ FRANCZAK
Wspólnik
2015-04-29
2016-02-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
PIOTR FRANCISZEK KĘDZIERSKI
Wspólnik
2016-02-04
2018-11-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁOTYCH
MODIYOR BOKIXUJAEV
Wspólnik
2018-11-05
2021-03-23
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁ
ALEKSANDRA FRANCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-21
2015-04-29
IZABELA FRANCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-21
2015-04-29
PAWEŁ TARKA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-21
2015-04-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JERZY ŁUKASZ FRANCZAK
PREZES ZARZĄDU
2003-11-21
2014-01-20
WALDEMAR WOJCIECHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-04-29
2018-11-05
VOLODYMYR PESTOV
PREZES ZARZĄDU
2018-11-05
2021-03-23
2003-11-21
2015-04-29
TYSIĄCLECIA, 14, PŁOCK, 09-402, PŁOCK, POLSKA
1419/SEE-1/711- 19 /2022/AS/P
2022-02-15
2022-04-29
1256.5 PLN
1419-SEW.723.1827.2018
Urząd Skarbowy w Płocku
1419/SEE-1/711- 19 /2022/AS/P
2022-02-15
2022-04-29
575.38 PLN
1419-SEW.723.1828.2018
Urząd Skarbowy w Płocku
1419/SEE-1/711- 19 /2022/AS/P
2022-02-15
2022-04-29
382.91 PLN
1419-SEW.723.1826.2018
Urząd Skarbowy w Płocku
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie