KRS 0000178403
REGON27810591800000
NazwaTOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO MILLENIUM KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO MILLENIUM KATOWICE
Data rejestracji 05 lis 2003 (21 lat temu) 05 lis 2003
Data usunięcia 06 wrz 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HIEROWSKIEGO, 62, KATOWICE, 40-750, KATOWICACH, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #4525B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4533C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH #4541Z TYNKOWANIE #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4543A POSADZKARSTWO, TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4544A MALOWANIE #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMIJOANNA ELŻBIETA PŁOSKOŃ
Wspólnik
2003-11-05
2010-09-06
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
Wspólnik
2003-11-05
2010-09-06
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
27759499600000
AGNIESZKA EDYTA KWIECIEŃ
Likwidator
2007-02-09
2010-09-06
JOANNA ELŻBIETA PŁOSKOŃ
Członek Organu Nadzoru
2003-11-05
2010-09-06
JACEK PIWKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-05
2010-09-06
ADAM BARTYZEL
Członek Organu Nadzoru
2003-11-05
2010-09-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW. LICZBĘ CZŁONKÓW ZARZĄDU USTALA RADA NADZORCZA. CZŁONKOWIE ZARZĄDU SĄ POWOŁYWANI PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM.
KAZIMIERZ STEFAN GORCZYCKI
PREZES ZARZĄDU
2003-11-05
2004-12-30
ANDRZEJ EMANUEL STRZEMPEK
PREZES ZARZĄDU
2004-12-30
2007-02-09
2003-11-05
2007-02-09
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO MILLENIUM KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-11-05
2006-09-14
ZBOŻOWA, 42 B, KATOWICE, 40-657, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie