KRS 0000178113
NIP7350010161
REGON00068985200000
NazwaSPÓŁDZIELNIA TRANSPORTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWA W NOWYM TARGU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTRANSPORTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWA W NOWYM TARGU
Data rejestracji 29 paź 2003 (21 lat temu) 29 paź 2003
Data usunięcia 30 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres LUDŻMIERSKA, 24, NOWY TARG, 34-400, NOWY TARG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7350010161
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 wrz 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIJERZY CWALINA
Likwidator
2019-08-01
2020-12-30
TADEUSZ PAKOS
Likwidator
2019-08-01
2020-12-30
JANINA BERDYCHOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-29
2004-07-15
IGNACY LICHOSYT
Członek Organu Nadzoru
2003-10-29
2020-12-30
ANDRZEJ FRYŹLEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-10-29
2008-07-25
MAŁGORZATA JAROSZ CZELADZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-29
2020-12-30
RYSZARD PAJERSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-29
2008-07-25
JÓZEF PAWLIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-15
2020-12-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIE SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. OŚWIADCZENIE SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY (§32 STATUTU SPÓLDZIELNI)
JERZY CWALINA
PREZES ZARZĄDU
2003-10-29
2019-08-01
TADEUSZ PAKOS
ZASTĘPCA PREZESA- WICEPREZES
2012-02-21
2019-08-01
KRZYSZTOF NOWAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-10-29
2008-07-25
TADEUSZ PAKOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-29
2012-02-21
2003-10-29
2019-08-01
SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWA W NOWYM TARGU
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie