KRS 0000177815
NIP5881655197
REGON19134817200000
Nazwa"MAD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAD
Data rejestracji 31 paź 2003 (21 lat temu) 31 paź 2003
Data usunięcia 26 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, WEJHEROWO, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #0141 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ #5118 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEJ #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5040 SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAANDRZEJ JACEK DZIURZYŃSKI
Wspólnik
2003-10-31
2018-01-26
200 UDZIAŁÓW PO 100,00 PLN O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDYREKTOR SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
ANNA LUBELSKA
DYREKTOR
2003-10-31
2004-06-22
EMILIA DOMNIK
DYREKTOR
2004-06-22
2018-01-26
2003-10-31
2004-06-22
PRZEMYSŁOWA, 5, WEJHEROWO, 84-200, WEJHEROWO, POLSKA
2004-06-22
2009-04-08
PUCKA, 34, WEJHEROWO, 84-200, WEJHEROWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie