KRS 0000177638
NIP8110004150
REGON00046064100000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ZWOLENIU - W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W ZWOLENIU -
Data rejestracji 27 paź 2003 (21 lat temu) 27 paź 2003
Data usunięcia 15 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres BULWAR TARGOWY, 1, ZWOLEŃ, 26-700, ZWOLEŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #2010A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCHCZESŁAW BONISŁAWSKI
Likwidator
2006-02-06
2022-06-15
TADEUSZ EDWARD WNUK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-27
2022-06-15
JANUSZ STEFAN ZYCHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-10-27
2022-06-15
ZACHARIASZ PŁACHTA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-27
2022-06-15
LESZEK MICHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-27
2022-06-15
JAN STRZELECKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-27
2022-06-15
WACŁAW GAWEŁ
Członek Organu Nadzoru
2003-10-27
2022-06-15
HENRYK SZEWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-27
2022-06-15
EDWARD ADAMIEC
Członek Organu Nadzoru
2003-10-27
2022-06-15
KAZIMIERZ SZCZECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-27
2022-06-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI KÓŁEK ROLNICZYCH W ZWOLENIU
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
ROBERT JACEK KWAPISIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-10-27
2006-02-06
GRZEGORZ WITOLD KWAPISIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-27
2006-02-06
ZDZISŁAW GRZYBOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-27
2006-02-06
2003-10-27
2006-02-06
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ZWOLENIU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie