KRS 0000177634
NIP8210006390
REGON00082349200000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY W SIEDLCACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRACY KOMINIARZY W SIEDLCACH
Data rejestracji 03 lis 2003 (21 lat temu) 03 lis 2003
Data usunięcia 15 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ARMII KRAJOWEJ, 11, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8210006390
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIANNA GRAŻYNA GÓRECKA
Likwidator
2023-06-20
2024-07-15
BRONISŁAW JANUSZ TOMASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-03
2014-05-23
WŁODZIMIERZ JULIAN MORAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-03
2014-05-23
ANNA GRAŻYNA GÓRECKA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-03
2021-09-05
JAROSŁAW CHRÓŚCIEL
Członek Organu Nadzoru
2003-11-03
2024-07-15
WŁADYSŁAW WITOLD BUJALSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-03
2009-05-15
MARIANNA TURNIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-03
2006-08-30
JAN BISKUP
Członek Organu Nadzoru
2003-11-03
2006-08-30
HALINA FABIAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-03
2021-05-10
MARIUSZ BONISŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-05-23
2016-09-20
AGNIESZKA KRESA
Członek Organu Nadzoru
2021-09-05
2024-07-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA
ANDRZEJ ILCZUK
PREZES ZARZĄDU
2003-11-03
2014-08-28
WALDEMAR STANISŁAW GŁOWACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-11-03
2022-03-24
WIESŁAWA UZIĘBŁO
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-09
2014-05-23
WŁODZIMIERZ JULIAN MORAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-23
2021-09-05
ANNA GRAŻYNA GÓRECKA
PREZES ZARZĄDU
2022-05-04
2023-06-20
BOŻENA BOJAR
PREZES ZARZĄDU
2014-08-28
2022-03-24
ANNA GRAŻYNA GÓRECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-09-05
2022-05-04
2003-11-03
2023-06-20
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY W SIEDLCACH
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie