KRS 0000177632
NIP6170001792
REGON00337302600000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BOGMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BOGMAR"
Data rejestracji 28 paź 2003 (21 lat temu) 28 paź 2003
Data usunięcia 18 lis 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃSKA, 136, PLESZEW, 63-300, PLESZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1257000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5530A RESTAURACJE #5540Z BARY #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMIMAREK STANISŁAW ANDRZEJEWSKI
Wspólnik
2003-10-28
2013-09-25
6.285 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 628.500 ZŁ
BOGUSŁAW PISARSKI
Wspólnik
2003-10-28
2012-04-13
6.285 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 628.500 ZŁ
ROMANA MARIA KLAMECKA
Wspólnik
2012-04-13
2015-11-18
6.285 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 628.500,00 ZŁ
MATEUSZ MAREK ANDRZEJEWSKI
Wspólnik
2013-09-25
2015-11-18
6.285 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.444.943,00 ZŁ
PATRYCJA EDYTA ANDRZEJEWSKA
Wspólnik
2013-09-25
2014-12-19
1/6 CZĘŚĆ Z 6.285 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 628.500,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI UŁAMKOWEJ Z IWONĄ ANDRZEJEWSKĄ I MATEUSZEM MARKIEM ANDRZEJEWSKIM
IWONA ANDRZEJEWSKA
Wspólnik
2013-09-25
2014-12-19
4/6 CZĘŚCI Z 6.285 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 628.500,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI UŁAMKOWEJ Z PATRYCJĄ ANDRZEJEWSKĄ I MATEUSZEM MARKIEM ANDRZEJEWSKIM
MATEUSZ MAREK ANDRZEJEWSKI
Likwidator
2014-12-19
2015-11-18
ROMANA MARIA KLAMECKA
Likwidator
2014-12-19
2015-11-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK STANISŁAW ANDRZEJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-10-28
2013-09-25
BOGUSŁAW PISARSKI
ZASTĘPCA PREZES ZARZĄDU
2003-10-28
2012-04-13
ROMANA MARIA KLAMECKA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2012-04-13
2014-12-19
MATEUSZ MAREK ANDRZEJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-09-25
2014-12-19
2003-10-28
2014-12-19
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BOGMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie