KRS 0000177290
NIP1180033986
REGON01217709000000
NazwaALANADRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaALANADRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
Data rejestracji 06 lis 2003 (21 lat temu) 06 lis 2003
Data usunięcia 13 maj 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres MICKIEWICZA, 74, WARSZAWA, 01-650, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#5231Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5232Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #5227B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2441Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2442Z PRODUKCJA LEKÓW I PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHDANUTA KAZIMIERA ZACH ŻABOLICKA
Wspólnik
2003-11-06
2004-07-19
BARBARA MAŁGORZATA SZMURŁO ŻABOLICKA
Wspólnik
2003-11-06
2011-12-12
PAWEŁ JACEK ŻABOLICKI
Wspólnik
2003-11-06
2011-12-12
GABRIELA MARTA ŻABOLICKA
Wspólnik
2004-07-19
2011-12-12
Wspólnik
2011-12-12
2015-05-13
73000182700000
Wspólnik
2011-12-12
2015-05-13
10004759900000
ELŻBIETA SARZAŁA
Likwidator
2014-09-29
2015-05-13
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. ALANDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. JEDNOOSOBOWO, MEDICALIMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. ALANDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - PREZES ZARZĄDU MAREK MIERNICKI MEDICALIMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - PREZES ZARZĄDU MAREK MIERNICKI. JEDNOOSOBOWO,
PAWEŁ JACEK ŻABOLICKI
Członek Organu Reprezentacji
2003-11-06
2011-12-12
GABRIELA MARTA ŻABOLICKA
Członek Organu Reprezentacji
2004-07-19
2011-12-12
Członek Organu Reprezentacji
2011-12-12
2014-09-29
10004759900000
DANUTA KAZIMIERA ZACH ŻABOLICKA
Członek Organu Reprezentacji
2003-11-06
2004-07-19
BARBARA MAŁGORZATA SZMURŁO ŻABOLICKA
Członek Organu Reprezentacji
2003-11-06
2011-12-12
Członek Organu Reprezentacji
2011-12-12
2014-09-29
73000182700000
2003-11-06
2011-12-12
"APTEKA - ŻABOLICCY" SPÓŁKA JAWNA
2011-12-12
2014-09-29
ALANDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
2003-11-06
2011-12-12
LISOWSKA, 46, WARSZAWA, 01-820, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie