KRS 0000177210
NIP5691689572
REGON13085520600000
NazwaZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "ROBTOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "ROBTOM"
Data rejestracji 21 paź 2003 (21 lat temu) 21 paź 2003
Data usunięcia 24 wrz 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIENKIEWICZA, 29, CIECHANÓW, 06-400, CIECHANÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3496000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU #1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIROBERT JELIŃSKI
Wspólnik
2003-10-21
2010-05-26
96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000 ZŁ
TOMASZ PSZCZÓŁKOWSKI
Wspólnik
2003-10-21
2010-05-26
96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000 ZŁ
Wspólnik
2010-05-26
2012-09-24
2800 - 1400000 ZŁ
13042902400000
JÓZEF BAŁDYGA
Wspólnik
2011-10-19
2012-09-24
4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000 ZŁOTYCH
PAWEŁ KIŃSKI
Likwidator
2012-02-09
2012-09-24
JERZY PEPŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-05-26
2011-10-19
ROBERT JELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-05-26
2011-03-02
STANISŁAW BUKALSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-05-26
2012-09-24
JAN RUDNICKI
Członek Organu Nadzoru
2011-03-02
2011-10-19
PRZEMYSŁAW BUKALSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-10-19
2012-09-24
ROMAN BUKALSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-10-19
2012-09-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ROBERT JELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-10-21
2010-05-26
TOMASZ PSZCZÓŁKOWSKI
WICEPREZES
2003-10-21
2010-05-26
TOMASZ PSZCZÓŁKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-05-26
2010-09-22
PAWEŁ KIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-09-22
2012-02-09
2003-10-21
2012-02-09
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "ROBTOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-10-21
2011-03-02
KOŚCIUSZKI, 13, DZIERZGOWO, 06-520, DZIERZGOWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie