KRS 0000177209
NIP5970000144
REGON00104471000000
Nazwa"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"SPOŁEM" POWSZECHNA SPOŻYWCÓW
Data rejestracji 24 paź 2003 (21 lat temu) 24 paź 2003
Data usunięcia 06 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 23, DĘBNO, 74-400, DĘBNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPIOTR SZYMKIEWICZ
Likwidator
2017-06-05
2021-08-06
RYSZARD CZACZKA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-24
2021-08-06
WŁADYSŁAWA BEŁEZINA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-24
2021-08-06
MARIA KULIK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-24
2021-08-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
ZBIGNIEW STANISŁAW ŁUKIN
PREZES
2003-10-24
2016-06-20
MIKOŁAJ TURÓW
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-24
2017-04-19
TADEUSZ WIŚNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-24
2006-08-11
PIOTR SZYMKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2016-06-20
2017-06-05
TADEUSZ WIŚNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-19
2017-06-05
2003-10-24
2017-06-05
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
2003-10-24
2016-06-20
MICKIEWICZA, 52, DĘBNO, 74-400, DĘBNO, POLSKA
2016-06-20
2018-06-26
UL. ADAMA MICKIEWICZA, 20, DĘBNO, 74-400, DĘBNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie