KRS 0000177197
REGON00094021700000
NazwaSPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA "W LIKWIDACJI"
Krótka nazwaRZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA ""
Data rejestracji 24 paź 2003 (21 lat temu) 24 paź 2003
Data usunięcia 18 sty 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 28, WSCHOWA, 67-400, WSCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANALEONARD FRAK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-24
2005-01-18
TADEUSZ MICHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-24
2005-01-18
JAN PAWŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-24
2005-01-18
JERZY SADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-24
2005-01-18
MARIAN RACZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-24
2005-01-18
BRONISŁAW KOT
Członek Organu Nadzoru
2003-10-24
2005-01-18
ANDRZEJ PARADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-24
2005-01-18
RYSZARD WOŹNIEWSKI
Likwidator
2004-06-30
2005-01-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SKŁADAJĄ W IMIENIU SPÓŁDZIELNI, POD JEJ PIECZĘCIĄ, ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU W TYM PREZES LUB JEGO ZASTĘPCA I USTANOWIONY PEŁNOMOCNIK.
RYSZARD WOŹNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-10-24
2004-06-30
ALEKSANDER LECIEJEWSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2003-10-24
2004-06-30
JAN PABIEROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-24
2004-06-30
HENRYK KORBIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-24
2004-06-30
EWA MAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-24
2004-06-30
2003-10-24
2004-06-30
SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie