KRS 0000177191
NIP9261573840
REGON97806548500000
NazwaELEKTROWNIE WIATROWE - ADMINISTRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PIERWSZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaELEKTROWNIE WIATROWE - ADMINISTRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PIERWSZA
Data rejestracji 23 paź 2003 (21 lat temu) 23 paź 2003
Data usunięcia 20 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres JEDNOŚCI, 9, ZIELONA GÓRA, 65-018, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#4010A WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4010B PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4010C DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7310H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHWINDPARK POLEN GMBH & CO GUBIN KG
Wspólnik
2003-10-23
2014-05-23
KURT FRIEDRICH LADENDORF
Wspólnik
2014-05-23
2016-07-20
Wspólnik
2003-10-23
2016-07-20
97804063400000
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA, TJ. ELEKTROWNIE WIATROWE - ADMINISTRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. OSOBY REPREZENTUJĄCE KOMPLEMENTARIUSZA: PREZES ZARZĄDU - MIŁOSZ EDMUND PAWLINOW CZŁONEK ZARZĄDU - KURT-FRIEDRICH LADENDORF
Członek Organu Reprezentacji
2003-10-23
2016-07-20
97804063400000
2003-10-23
2014-05-23
GDYŃSKA, 1 A, GUBIN, 66-620, GUBIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie