KRS 0000177033
NIP5272418816
REGON14016761600000
Nazwa"DONG HIEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDONG HIEN
Data rejestracji 20 paź 2003 (21 lat temu) 20 paź 2003
Data usunięcia 28 mar 2023 28 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NADRZECZNA, 16A HALA 4, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #19 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #55 HOTELE I RESTAURACJE #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWADONG HIEN DO
Wspólnik
2003-10-20
2005-04-27
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20000 ZŁOTYCH
THI KIM OANH DUDAR
Wspólnik
2003-10-20
2005-04-27
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20000 ZŁOTYCH
DINH HOI NGHIEM
Wspólnik
2003-10-20
2005-04-27
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20000 ZŁOTYCH
AGNIESZKA CZARNECKA
Wspólnik
2005-04-27
2008-11-06
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ
HIEN DO DONG
Wspólnik
2005-11-07
2023-03-28
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
DINH HOI NGHIEM
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-10-20
2005-04-27
HIEN DO DONG
PREZES ZARZĄDU
2003-10-20
2023-03-28
THI KIM OANH DUBIEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-10-20
2005-04-27
AGNIESZKA CZARNECKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-04-27
2008-11-06
2003-10-20
2003-11-19
"DOGN HIEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-10-20
2005-04-27
PŁOCKA, 50, WARSZAWA, 01-173, WARSZAWA, POLSKA
2005-04-27
2007-08-29
NADARZYŃSKA, 115, SZAMOTY, 05-830, NADARZYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie