KRS 0000176880
NIP7122603571
REGON43126473900000
Nazwa"SAGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSAGA
Data rejestracji 24 paź 2003 (21 lat temu) 24 paź 2003
Data usunięcia 12 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BISKUPA MARIANA FULMANA, 7, LUBLIN, 20-492, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO #B RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO #D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE #F BUDOWNICTWO #G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #H HOTELE I RESTAURACJE #I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ #K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #M EDUKACJA #O POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNA #5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5231Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCHSŁAWOMIR JÓZEF SMOLEŃ
Beneficjent
SŁAWOMIR JÓZEF SMOLEŃ
reprezentant
SŁAWOMIR JÓZEF SMOLEŃ
Wspólnik
2003-10-24
2021-04-12
480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000 ZŁ.
GRZEGORZ GRYGIEL
Wspólnik
2003-10-24
2021-04-12
240 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000 ZŁ
ALICJA BARBARA KONSTANKIEWICZ
Wspólnik
2003-10-24
2005-08-31
210 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10500 ZŁ
ALBERT STANISŁAW ŚWIATOPEŁK CZETWERTYŃSKI
Wspólnik
2005-08-31
2021-04-12
240 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000 ZŁ
PIOTR ROBERT GŁOSKOWSKI
Wspólnik
2005-10-20
2021-04-12
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000 ZŁ.
SŁAWOMIR JÓZEF SMOLEŃ
Likwidator
2018-01-08
2021-04-12
SŁAWOMIR JÓZEF SMOLEŃ
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
SŁAWOMIR JÓZEF SMOLEŃ
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2003-10-24
2018-01-08
GRZEGORZ GRYGIEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-10-20
2018-01-08
PIOTR ROBERT GŁOSKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-10-20
2007-03-22
2003-10-24
2018-01-08
"SAGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-10-24
2004-11-24
RUSAŁKA, 17, LUBLIN, 20-103, LUBLIN, POLSKA
2004-11-24
2005-08-31
KARMELICKA, 5, LUBLIN, 20-081, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie