KRS 0000176815
NIP7122827804
REGON43267874000000
Nazwa"SUNFLOWER FARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSUNFLOWER FARM
Data rejestracji 22 paź 2003 (21 lat temu) 22 paź 2003
Data usunięcia 20 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOJCIECHOWSKA, 5A, LUBLIN, 20-704, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE #E WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ #F BUDOWNICTWO #G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ #J POŚREDNICTWO FINANSOWE #K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #M EDUKACJA #O POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNAKRZYSZTOF DARIUSZ WIETRZNY
Wspólnik
2003-10-22
2021-10-20
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ.
JERZY TOMASZ WLASZCZYK
Wspólnik
2003-10-22
2021-10-20
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ.
JERZY WIESŁAW KULIŃSKI
Wspólnik
2003-10-22
2015-02-06
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ.
ZOFIA ELŻBIETA PASTERNAK
Wspólnik
2004-10-26
2021-10-20
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ.
MAŁGORZATA MARIA KULIŃSKA
Wspólnik
2015-02-06
2021-10-20
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU ALBO WSPÓŁDZIAŁANIE WICEPREZESA ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JERZY WIESŁAW KULIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-10-22
2005-01-06
KRZYSZTOF DARIUSZ WIETRZNY
PREZES ZARZĄDU
2003-10-22
2019-03-13
JERZY TOMASZ WLASZCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-10-22
2021-10-20
ZOFIA ELŻBIETA PASTERNAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-26
2006-08-14
2003-10-22
2006-04-07
BURSAKI, 18A, LUBLIN, 20-150, LUBLIN, POLSKA
2006-04-07
2006-08-14
NOWY ŚWIAT, 32, LUBLIN, 20-418, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie