KRS 0000176795
NIP5420211137
REGON00058395800000
NazwaSPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W GRÓDKU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUSŁUG ROLNICZYCH W GRÓDKU
Data rejestracji 16 paź 2003 (21 lat temu) 16 paź 2003
Data usunięcia 12 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres POLNA, 4, GRÓDEK, 16-040, GRÓDEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email SUR@GRODEK.PL
Dane podatkowe
NIP 5420211137
data rejestracji 01 sty 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 gru 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5166Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #1571Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCHMIKOŁAJ DUBROWSKI
Likwidator
2015-05-14
2018-05-17
EUGENIUSZ ŻUKOWSKI
Likwidator
2018-05-17
2019-12-12
JERZY GRYCUK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-16
2012-10-01
ANATOL CZEMIEL
Członek Organu Nadzoru
2003-10-16
2019-12-12
JERZY KONDRUSIK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-16
2012-10-01
HELENA CHLABICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-10-16
2019-12-12
JAN POPŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-10-01
2019-12-12
SERGIUSZ MALISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-10-01
2019-12-12
HENRYK KARDASZ
Członek Organu Nadzoru
2003-10-16
2019-12-12
HALINA KORGOL
Kurator
2018-01-17
2019-12-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
EUGENIUSZ ŻUKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-10-16
2015-05-14
LEONID KONOŃCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-16
2015-05-14
HALINA KORGOL
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-03-04
2015-05-14
MIROSŁAWA IRENA BAZYLUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-16
2005-03-04
2003-10-16
2015-05-14
SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W GRÓDKU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie