KRS 0000176380
NIP7360006244
REGON00039893600000
NazwaZAKOPIAŃSKIE WARSZTATY WZORCOWE SPÓŁDZIELNIA PRACY RĘKODZIEŁA LUDOWEGO I ARTYSTYCZNEGO W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZAKOPIAŃSKIE WARSZTATY WZORCOWE PRACY RĘKODZIEŁA LUDOWEGO I ARTYSTYCZNEGO
Data rejestracji 17 paź 2003 (21 lat temu) 17 paź 2003
Data usunięcia 04 wrz 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SZYMONY, 17B, ZAKOPANE, 34-500, ZAKOPANE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#1740A PRODUKCJA GOTOWYCH ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNICZYCH, OPRÓCZ ODZIEŻY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #1822 PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #1824Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #1830Z WYPRAWIANIE I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH; PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH #1910Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU #1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #1930A PRODUKCJA OBUWIA, Z WYJĄTKIEM SPORTOWEGO #2051Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #361 PRODUKCJA MEBLI #3650 PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #3663Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5262B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #9301Z SERWIS WYPOŻYCZANIA ODZIEŻY ROBOCZEJ ŁĄCZNIE Z WYPOŻYCZANIEM I PIELĘGNACJĄ INNYCH SYSTEMÓW TEKSTYLNYCH JAK BIELIZNY GŁADKIEJ, ROLEK RĘCZNIKOWYCH,WYCIERACZEK,ŚCIEREK I.T.P.BOGUSŁAW ZDZISŁAW GREGORSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-17
2006-01-10
BARBARA KRYSTYNA KOBRZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-17
2008-09-04
JERZY STANISŁAW SAŁDAK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-17
2005-03-17
MAREK KRZYSZTOF KOSZAREK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-17
2006-09-19
KRYSTYNA CZARNECKA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-17
2006-09-19
DOROTA ELZBIETA OPITZ
Członek Organu Nadzoru
2005-03-17
2008-09-04
JÓZEF ANDRZEJ JAROSZ MROWCA
Członek Organu Nadzoru
2006-01-10
2006-09-19
JÓZEF ANDRZEJ JAROSZ MROWCA
Członek Organu Nadzoru
2007-07-30
2008-09-04
STANISŁAW ANDRZEJ RAMS
Członek Organu Nadzoru
2003-10-17
2006-09-19
BOGUSŁAW STANISŁAW GÓRNIK
Członek Organu Nadzoru
2006-09-19
2008-09-04
DARIUSZ JAN KUDŁA
Likwidator
2007-02-12
2008-09-04
BOGUSŁAW ZDZISŁAW GREGORSKI
Likwidator
2007-02-12
2008-09-04
MARIANNA JÓZEFA MURZYN
Likwidator
2007-02-12
2008-09-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK LUB KIEROWNIK SPÓŁDZIELNI)
MARIANNA JÓZEFA MURZYN
ZASTĘPCA PREZESA D/S FINANSOWYCH
2003-10-17
2007-02-12
TOMASZ BACHORZ
PREZES ZARZĄDU
2003-10-17
2006-01-10
ARKADIUSZ DUDA
ZASTĘPCA PREZESA D/S TECHNICZNYCH
2003-10-17
2005-03-17
JERZY STANISŁAW SAŁDAK
ZASTĘPCA PREZESA D/S TECHNICZNYCH
2005-03-17
2006-01-10
DARIUSZ JAN KUDŁA
PREZES ZARZĄDU
2006-01-10
2007-02-12
BOGUSŁAW ZDZISŁAW GREGORSKI
ZASTĘPCA PREZESA D/S TECHNICZNYCH I PRODUKCJI
2006-01-10
2007-02-12
2003-10-17
2005-07-21
ZAKOPIAŃKIE WARSZTATY WZORCOWE SPÓŁDZIELNIA PRACY RĘKODZIEŁA LUDOWEGO I ARTYSTYCZNEGO
2005-07-21
2007-02-12
ZAKOPIAŃSKIE WARSZTATY WZORCOWE SPÓŁDZIELNIA PRACY RĘKODZIEŁA LUDOWEGO I ARTYSTYCZNEGO
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie