KRS 0000176215
NIP7732283952
REGON59226532300000
NazwaEZBUD-INTERSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEZBUD-INTERSTER
Data rejestracji 13 paź 2003 (21 lat temu) 13 paź 2003
Data usunięcia 09 lis 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZEROKA, 13 A, TOMASZÓW MAZOWIECKI, 97-200, TOMASZÓW MAZOWIECKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWZENON ADAM ŁASKI
Wspólnik
2003-10-13
2012-07-10
JEDEN TYSIĄC UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 ZŁ.
MAŁGORZATA KRYSTYNA GALACH
Wspólnik
2012-07-10
2016-11-09
1000 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500 000 ZŁ
KRYSTYNA MARIA ŁASKA
Prokurent
2006-01-02
2015-03-05
SAMOISTNA
MAŁGORZATA KRYSTYNA GALACH
Prokurent
2006-01-02
2010-05-14
SAMOISTNA
MARIUSZ SOBCZYK
Prokurent
2010-05-14
2010-11-24
SAMOISTNA
MILENA DEMBEK ZALEWSKA
Prokurent
2010-11-24
2015-03-05
SAMOISTNA
ANNA MARIA BUBLEWICZ KUCIŃSKA
Prokurent
2010-11-24
2015-03-05
SAMOISTNA
MARIUSZ SOBCZYK
Prokurent
2013-01-29
2015-03-05
SAMOISTNA
MARIUSZ SOBCZYK
Likwidator
2015-03-05
2016-11-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W WYNIKU KTÓREGO NASTĘPUJE ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI 350.000,00 ZŁOTYCH LUB PONIŻEJ 350.000,00 ZŁOTYCH UPRAWNONY JEST PREZES, WICEPREZES I KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE A O WARTOŚCI POWYŻEJ 350.000,00 ZŁOTYCH KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PREZESA ZARZĄDU I PROKURENTA, WICEPREZESA ZARZĄDU I PROKURENTA, WICEPREZESA ZARZĄDU I CZŁONKA ZARZĄDU, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA
ZENON ADAM ŁASKI
PREZES ZARZĄDU
2003-10-13
2012-03-27
TOMASZ ARKUSZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-10-13
2010-05-14
MAŁGORZATA KRYSTYNA GALACH
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-05-14
2012-03-27
MAŁGORZATA KRYSTYNA GALACH
PREZES ZARZĄDU
2012-03-27
2013-01-29
MARIUSZ SOBCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-11-24
2012-03-27
MARIUSZ SOBCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-03-27
2013-01-29
MARIUSZ JANUSZ STĘPIEŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-27
2013-01-29
KRZYSZTOF KAROL GALACH
PREZES ZARZĄDU
2013-01-29
2015-03-05
2003-10-13
2006-01-02
"INTERSTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-01-02
2007-10-12
EZBUD-INTERSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ
2007-10-12
2015-03-05
EZBUD-INTERSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-10-13
2007-12-03
SZEROKA, 13, TOMASZÓW MAZOWIECKI, 97-200, TOMASZÓW MAZOWIECKI, POLSKA
2007-12-03
2013-01-29
WYSOKA, 2/4, TOMASZÓW MAZOWIECKI, 97-200, TOMASZÓW MAZOWIECKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie