KRS 0000176194
REGON81264777600000
NazwaSAIT TARNOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSAIT TARNOWSKI I WSPÓLNICY
Data rejestracji 15 paź 2003 (21 lat temu) 15 paź 2003
Data usunięcia 12 lip 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres MICKIEWICZA, 30, SZCZECIN, 70-386, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMIGRZEGORZ MAJEROWICZ
Wspólnik
2003-10-15
2005-07-12
ARTUR WÓJTOWICZ
Wspólnik
2003-10-15
2005-07-12
DARIUSZ GRYNFELDER
Wspólnik
2003-10-15
2005-07-12
GRZEGORZ TARNOWSKI
Wspólnik
2003-10-15
2005-07-12
ARTUR WÓJTOWICZ
Likwidator
2005-05-17
2005-07-12
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA DZIAŁANIA: - JEDNEGO WSPÓLNIKA DO KWOTY 5.000 PLN - DWÓCH WSPÓLNIKÓW DO KWOTY 10.000 PLN - TRZECH WSPÓLNIKÓW DO KWOTY 15.000 PLN - CZTERECH WSPÓLNIKÓW POWYŻEJ KWOTY 15.000 PLN
GRZEGORZ MAJEROWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2003-10-15
2005-05-17
ARTUR WÓJTOWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2003-10-15
2005-05-17
DARIUSZ GRYNFELDER
Członek Organu Reprezentacji
2003-10-15
2005-05-17
GRZEGORZ TARNOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2003-10-15
2005-05-17
2003-10-15
2005-05-17
SAIT TARNOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie