KRS 0000176169
NIP6791002606
REGON35072370100000
NazwaKRAKOWSKO-PARYSKA SPÓŁKA TRANSPORTOWA KOMATRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKRAKOWSKO-PARYSKA SPÓŁKA TRANSPORTOWA KOMATRANS
Data rejestracji 14 paź 2003 (21 lat temu) 14 paź 2003
Data usunięcia 22 sty 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SOLARZY, 19, KRAKÓW, 30-827, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 140000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAJERZY FRANCISZEK KONOPKA
Wspólnik
2003-10-14
2015-01-22
1.372 (TYSIĄC TRZYSTA SIEDEMDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 137.200 (STO TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY DWIEŚCIE)
ANNA GRAŻYNA STUDZIŃSKA
Likwidator
2013-02-01
2015-01-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 25% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO KONIECZNA JEST ZGODA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
JERZY FRANCISZEK KONOPKA
PREZES ZARZĄDU
2003-10-14
2013-02-01
ANNA GRAŻYNA STUDZIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-10-14
2013-02-01
2003-10-14
2013-02-01
KRAKOWSKO-PARYSKA SPÓŁKA TRANSPORTOWA "KOMATRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie