KRS 0000176108
NIP5260214048
REGON01056432100000
Nazwa"TELEFONICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTELEFONICA
Data rejestracji 14 paź 2003 (21 lat temu) 14 paź 2003
Data usunięcia 02 wrz 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MOKOTOWSKA, 4/6, WARSZAWA, 00-641, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1070000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3220A PRODUKCJA APARATÓW DLA TELEFONII I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2465Z PRODUKCJA NIE ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3220Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6420 TELEKOMUNIKACJAROBERTO GIOMMI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-14
2004-09-30
ALBERTO CHAPPINO
Członek Organu Nadzoru
2003-10-14
2005-09-22
PETER HJELM
Członek Organu Nadzoru
2004-09-30
2005-08-04
MAX ENDRE
Członek Organu Nadzoru
2003-10-14
2005-08-04
HOLGER HJELM
Członek Organu Nadzoru
2003-10-14
2004-09-30
MARCO CASELI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-30
2005-02-02
PAOLA ROLFO
Członek Organu Nadzoru
2005-08-04
2005-09-22
MONICA BOGIANCHINO
Członek Organu Nadzoru
2005-08-04
2005-09-22
TELEFONICA LTD
Wspólnik
2003-10-14
2004-09-30
10.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.070.000 PLN
PUBLIC PAYPHONES HOLDING B.V.
Wspólnik
2004-09-30
2008-04-23
10.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.070.000 PLN
URMET PARTICIPATIONS S.A.
Wspólnik
2008-04-23
2009-01-19
10.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.070.000,00 ZŁOTYCH
URMET TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
Wspólnik
2009-01-19
2011-09-02
10.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.070.000 ZŁOTYCH
TOMASO GUIDOTTI
Likwidator
2009-01-19
2011-09-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiA) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SPÓŁKĘREPREZENTUJE I PODPISUJE W JEJ IMIENIU, CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - REPREZENTUJĄ I PODPISUJĄ W IMIENIU SPÓŁKI - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE C) W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO - REPREZENTUJĄ I PODPISUJĄ W IMIENIU SPÓŁKI - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ZDZISŁAW URBAN
PREZES ZARZĄDU
2003-10-14
2005-02-02
TERESA ULJASZ
V-CE PREZES ZARZĄDU
2003-10-14
2005-02-02
KRZYSZTOF JAN PIASKOWSKI
V-CE PREZES ZARZĄDU
2003-10-14
2004-03-01
TOMASO GUIDOTTI
PREZES ZARZĄDU
2005-02-02
2009-01-19
2003-10-14
2009-01-19
"TELEFONICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-10-14
2005-02-28
JAGIELLOŃSKA, 74, WARSZAWA, 03-301, WARSZAWA, POLSKA
2005-02-28
2009-10-15
WITKIEWICZA, 14, WARSZAWA, 03-305, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie