KRS 0000175816
NIP6911634847
REGON00404189800000
NazwaJUNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJUNI
Data rejestracji 09 paź 2003 (21 lat temu) 09 paź 2003
Data usunięcia 27 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZECHOWA, 2, WARSZAWA, 01-912, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (34)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAURSULA ANITA MARCIOCHA
Wspólnik
2009-05-28
2018-02-27
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁOTYCH
WIESŁAW CIEŚLAK
Wspólnik
2011-11-29
2013-11-05
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33 000, 00 ZŁ(TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
RYSZARD ANDRZEJ CZOSNYKA
Wspólnik
2003-10-09
2007-02-26
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000 ZŁ (SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
BARBARA KACZOROWSKA STELMASZYŃSKA
Wspólnik
2003-10-09
2007-02-26
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 8.500 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
BOGUSŁAW JAN RYGIEL
Wspólnik
2003-10-09
2007-02-26
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI: 8.500 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ELŻBIETA MALY
Wspólnik
2007-02-26
2009-05-28
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
RYSZARD MATUSIAK
Wspólnik
2007-02-26
2011-11-29
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.000 ZŁOTYCH
ŁUKASZ BARTOSZ STELMASZYŃSKI
Wspólnik
2007-02-26
2009-05-28
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
NEUBERF LADISLAV
Wspólnik
2013-11-05
2018-02-27
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33 000, 00 ZŁ(TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
ANDRZEJ RYGIEL
Prokurent
2003-10-09
2007-04-23
SAMOISTNA
KAZIMIERZ TREFLER
Prokurent
2009-07-08
2011-08-30
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
TERESA CZOSNYKA
PREZES ZARZĄDU
2003-10-09
2005-10-13
BARBARA KACZOROWSKA STELMASZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-10-13
2009-07-08
RYSZARD MATUSIAK
PREZES ZARZĄDU
2009-07-08
2011-11-29
WIESŁAW CIEŚLAK
PREZES ZARZĄDU
2011-11-29
2013-11-05
NEUBERF LADISLAV
PREZES ZARZĄDU
2013-11-05
2018-02-27
2003-10-09
2005-10-13
BARLICKIEGO, 9, JELENIA GÓRA, 58-560, JELENIA GÓRA, POLSKA
2005-10-13
2007-02-26
GRUNWALDZKA, 51, JELENIA GÓRA, 58-506, JELENIA GÓRA, POLSKA
2007-02-26
2008-04-14
SOBIESKIEGO, 56/58, JELENIA GÓRA, 58-500, JELENIA GÓRA, POLSKA
2008-04-14
2009-05-28
KLEMENSIEWICZA, 1 D, WARSZAWA, 01-318, WARSZAWA, POLSKA
2009-05-28
2011-08-30
REDUTOWA, 25, WARSZAWA, 01-106, WARSZAWA, POLSKA
2011-08-30
2013-11-05
KONOPNICKA, 1, JELENIA GÓRA, 58-500, JELENIA GÓRA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie