KRS 0000175809
NIP6440008138
REGON00346006700000
NazwaTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTIL
Data rejestracji 10 paź 2003 (21 lat temu) 10 paź 2003
Data usunięcia 29 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WYSOKA, 1A, SOSNOWIEC, 41-209, SOSNOWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6440008138
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#181 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ #2313 PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7312 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERIITERESA KORBA-FIEDOROWICZ
Beneficjent
PAULINA FIEDOROWICZ
Beneficjent
PAULINA FIEDOROWICZ
reprezentant
TERESA KORBA FIEDOROWICZ
Wspólnik
2003-10-10
2021-01-29
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
GRZEGORZ KORBA
Wspólnik
2003-10-10
2006-04-03
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 PLN
KRZYSZTOF ADAM ŚWIST
Wspólnik
2006-04-03
2006-11-10
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ.
PAULINA FIEDOROWICZ
Wspólnik
2006-11-10
2021-01-29
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
LUDWIK FRANCISZEK FIEDOROWICZ
Prokurent
2012-04-25
2021-01-29
PROKURA SAMOISTNA
TERESA KORBA-FIEDOROWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PAULINA FIEDOROWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JANUSZ KORZENIOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-10-10
2006-08-28
IZABELA ANTONINA STRZELECKA
PREZES ZARZĄDU
2006-08-28
2009-10-20
LUDWIK FRANCISZEK FIEDOROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2009-10-20
2012-03-05
ROBERT PIOTR BIELAK
PREZES ZARZĄDU
2012-03-05
2012-04-25
ELEONORA MARIA KOŚCIUSZKO WŁASAK
PREZES ZARZĄDU
2012-04-25
2018-02-21
PAULINA FIEDOROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2018-02-21
2021-01-29
2003-10-10
2021-01-29
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-10-10
2021-01-29
TIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-10-10
2021-01-29
WYSOKA, 1A, SOSNOWIEC, 41-209, SOSNOWIEC, POLSKA
2018-02-21
2021-01-29
7311Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
2018-02-21
2021-01-29
181 - DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ
2018-02-21
2021-01-29
2313 - PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO
2018-02-21
2021-01-29
4791Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
2018-02-21
2021-01-29
631 - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
2018-02-21
2021-01-29
711 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2018-02-21
2021-01-29
731 - REKLAMA
2018-02-21
2021-01-29
7312 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW
2018-02-21
2021-01-29
741 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
2018-02-21
2021-01-29
7420 - DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie