KRS 0000175697
NIP7251866580
REGON47319181200000
NazwaINKAELEK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINKAELEK POLSKA
Data rejestracji 14 paź 2003 (21 lat temu) 14 paź 2003
Data usunięcia 23 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MIĘDZYRZECKA, 222, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3196500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH #2219Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2420Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2731Z PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH #2732Z PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO #2733Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO"MONDRAGON SOLUCIONES, S.L."
Wspólnik
2003-10-14
2010-05-31
198 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 99.000,00 ZŁOTYCH
SOCIEDAD DE NEGOCIOS MONDRAGON
Wspólnik
2010-05-31
2013-05-07
198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 99.000,00 ZŁ
INCAELEC S.L.U.
Wspólnik
2013-05-07
2018-04-23
6393 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.196.500,00 ZŁOTYCH
KATARZYNA AGNIESZKA CZARNY
Prokurent
2014-02-27
2017-07-07
SAMOISTNA
ALBERTO MUŃOZ PALACIO
Prokurent
2010-09-30
2014-02-27
PROKURA SAMOISTNA
KATARZYNA AGNIESZKA CZARNY
Likwidator
2017-07-07
2018-04-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JESUS ANTONIO BERNABE CARO PASTOR
PREZES ZARZĄDU
2003-10-14
2008-02-04
ANDRES MONDRAGON GARCIA
PREZES ZARZĄDU
2008-02-04
2013-05-07
RAMÓN MONDRAGÓN GARCIA
PREZES ZARZĄDU
2013-05-07
2014-01-23
MITCHELL GENE LEONARD
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-23
2017-07-07
2003-10-14
2017-07-07
INKAELEK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-10-14
2010-09-30
KOPCIŃSKIEGO, 37, ŁÓDŹ, 90-143, ŁÓDŹ, POLSKA
2010-09-30
2014-12-11
ZBĄSZYŃSKA, 4, ŁÓDŹ, 91-342, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie