KRS 0000175661
NIP8471497458
REGON51958287100000
NazwaSTOWARZYSZENIE "OSADA EKOLOGICZNA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOSADA EKOLOGICZNA
Data rejestracji 13 paź 2003 (21 lat temu) 13 paź 2003
Data usunięcia 15 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres 50, GOŁDAP- GALWIECIE, 19-500, GOŁDAP, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWOJCIECH POTEPA
Likwidator
2019-05-31
2020-06-15
ŁUKASZ CIUK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-13
2020-06-15
RAFAŁ KARWACKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-13
2020-06-15
PAWEŁ OLĘDZKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-13
2020-06-15
SEBASTIAN PYCHYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-13
2020-06-15
MARZENA SYLWIA POTEPA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-13
2020-06-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. OŚWIADCZENIA WOBEC STOWARZYSZENIA MOGĄ BYĆ SKŁADANE WOBEC KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
WOJCIECH RADOSŁAW POTEPA
PREZES
2003-10-13
2019-05-31
URSZULA MARIA OWCZARSKA
WICEPREZES
2003-10-13
2019-05-31
MACIEJ KRZYSZTOF KORDJAK
WICEPREZES
2003-10-13
2019-05-31
2003-10-13
2019-05-31
STOWARZYSZENIE "OSADA EKOLOGICZNA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie