KRS 0000175558
NIP6181976362
REGON25159757800000
NazwaDR. MARCUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDR. MARCUS INTERNATIONAL
Data rejestracji 10 paź 2003 (21 lat temu) 10 paź 2003
Data usunięcia 28 kwi 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL.WOJSKA POLSKIEGO, 2C, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7256000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6181976362
data rejestracji 15 wrz 2003
status Czynny
61109011280000000101496253
SANPL 1 Oddział w Kaliszu
ul. Parczewskiego 9A 62-800 Kalisz POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (45)
#158 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #159 PRODUKCJA NAPOJÓW #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #241 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW #245 PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #246 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH #251 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #285 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OGÓLNĄ INŻYNIERIĄ MECHANICZNĄ #3430 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #351 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #361 PRODUKCJA MEBLI #366 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #501 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #523 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #551 USŁUGI HOTELARSKIE #552 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #7140Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #9000 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #930 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁAMAREK PIOTR FIGIEL
Beneficjent
TOMASZ MACIEJ RATAJCZYK
zgłaszający - członek zarządu
MAREK PIOTR FIGIEL
Wspólnik
2003-10-10
2007-09-12
7.096 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.096.000 ZŁ
MARIA FIGIEL
Wspólnik
2007-09-12
2008-04-28
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.838.400,00 ZŁ
ŁUKASZ MAREK FIGIEL
Prokurent
2007-07-31
2008-04-28
PROKURA SAMOISTNA
AGNIESZKA EWA WASILEWSKA
Prokurent
2008-01-08
2008-04-28
PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM
LIDIA MARIA ZADROŻNA
Prokurent
2008-03-11
2008-04-28
PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM
MAREK PIOTR FIGIEL
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
TOMASZ SZCZEPAN RACZEK
PREZES ZARZĄDU
2003-10-10
2007-08-31
TOMASZ MACIEJ RATAJCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-10-10
2008-04-28
PRZEMYSŁAW ANTONI LIS MARKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-10-30
2008-04-28
AGNIESZKA EWA WASILEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-31
2008-01-08
2003-10-10
2008-04-28
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-10-10
2008-04-28
DR. MARCUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-10-10
2008-04-28
AL.WOJSKA POLSKIEGO, 2C, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA
2003-10-10
2008-04-28
158 - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
2003-10-10
2008-04-28
159 - PRODUKCJA NAPOJÓW
2003-10-10
2008-04-28
221 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2003-10-10
2008-04-28
222 - DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA
2003-10-10
2008-04-28
241 - PRODUKCJA PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW
2003-10-10
2008-04-28
245 - PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH
2003-10-10
2008-04-28
246 - PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH
2003-10-10
2008-04-28
251 - PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH
2003-10-10
2008-04-28
252 - PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2003-10-10
2008-04-28
285 - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie