KRS 0000175301
NIP6572549730
REGON29284260000000
NazwaSTOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ I AKTYWIZACJI RYNKU PRACY W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ I AKTYWIZACJI RYNKU PRACY
Data rejestracji 10 paź 2003 (21 lat temu) 10 paź 2003
Data usunięcia 02 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres ŚCIEGIENNEGO, 6, KIELCE, 25-033, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #8010A SZKOLNICTWO PODSTAWOWE #8010C GIMNAZJA (W TYM SPECJALNE) #8021Z SZKOLNICTWO ŚREDNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE #8030A SZKOŁY WYŻSZE #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7320I PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCHJULIUSZ STEFAN HROUDA
Likwidator
2018-12-11
2019-10-02
ANDRZEJ WŁOCH
Członek Organu Nadzoru
2003-10-10
2019-10-02
KAZIMIERZ RYSZARD KOŁOMYJA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-10
2019-10-02
ANDRZEJ JAN DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-10
2019-10-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA SKŁADAJĄ TRZEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU: PREZES, WICEPREZES DS. AKTYWIZACJI RYNKU PRACY ORAZ SKARBNIK.
JACEK MAREK WIATROWSKI
PREZES
2003-10-10
2018-12-11
JULIUSZ STEFAN HROUDA
ZASTĘPCA PREZESA DS. AKTYWIAZJI RYNKU PRACY
2003-10-10
2018-12-11
MARIAN WŁADYSŁAW CHATYS
ZASTEPCA PREZESA DS. ROLNICTWA I EKOLOGII
2003-10-10
2018-12-11
MAŁGORZATA MARIA JAROSIŃSKA
ZASTĘPCA PREZESA DS. OŚWIATY I WYCHOWANIA
2003-10-10
2018-12-11
MAREK EUGENIUSZ CICHOŃSKI
ZASTĘPCA PREZESA DS. POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
2003-10-10
2018-12-11
ZBIGNIEW ROMAN JĘDRZEJCZYK
ZASTĘPCA PREZESA DS. INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI
2003-10-10
2018-12-11
ANDRZEJ MACIEJ ABRAMOWICZ
ZASTĘPCA PREZESA DS. KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
2003-10-10
2018-12-11
IRENA BOROWSKA
ZASTĘPCA PREZESA DS. PROMOCJI I ROZWOJU
2003-10-10
2018-12-11
MARTA EWA BASIAK
ZASTĘPCA PREZESA DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
2003-10-10
2018-12-11
AUGUSTYNA KRZYSZTOFA NOWACKA
ZASTĘPCA PREZESA DS. ORGANIZACJI
2003-10-10
2018-12-11
2003-10-10
2018-12-11
STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ I AKTYWIZACJI RYNKU PRACY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie