KRS 0000175269
NIP9660592974
REGON05030542700000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA "SUPRAŚL GÓRNA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRODUCENTÓW MLEKA "SUPRAŚL GÓRNA"
Data rejestracji 09 paź 2003 (21 lat temu) 09 paź 2003
Data usunięcia 03 mar 2016 03 mar 2016
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres CHODKIEWICZÓW, 2, GRÓDEK, 16-040, GRÓDEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #0142Z USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA #5123Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5111Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓWWŁODZIMIERZ ŁUKOSZYK
Likwidator
2015-04-29
2016-03-03
KRZYSZTOF PIASKOWSKI
Likwidator
2015-04-29
2016-03-03
WŁODZIMIERZ KONOŃCZUK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-09
2016-03-03
PIOTR TARASIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-10-09
2016-03-03
STEFAN SIEREDA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-09
2016-03-03
WIACZESŁAW KARDASZ
Członek Organu Nadzoru
2003-10-09
2016-03-03
WŁODZIMIERZ OZIABŁO
Członek Organu Nadzoru
2003-10-09
2016-03-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, ORAZ OSOBA PRZEZ ZARZĄDU DO TEGO UPOWAŻNIONA
WŁODZIMIERZ ŁUKOSZYK
PREZES ZARZĄDU
2003-10-09
2015-04-29
KRZYSZTOF PIASKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-09
2015-04-29
EUGENIUSZ MATWIEJCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-09
2012-03-26
2003-10-09
2015-04-29
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA "SUPRAŚL GÓRNA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie