KRS 0000175189
REGON01324085000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "OMNIS" SPÓŁKA JAWNA SŁAWOMIR SAJNOGA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "OMNIS" SŁAWOMIR SAJNOGA
Data rejestracji 07 paź 2003 (21 lat temu) 07 paź 2003
Data usunięcia 20 kwi 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres TUWIMA, 7, DUCHNICE, 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHIWONA RENATA LASKOWSKA SAJNOGA
Wspólnik
2003-10-07
2015-04-20
SŁAWOMIR PIOTR SAJNOGA
Wspólnik
2003-10-07
2015-04-20
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNICY ŁĄCZNIE
SŁAWOMIR PIOTR SAJNOGA
Członek Organu Reprezentacji
2003-10-07
2015-04-20
IWONA RENATA LASKOWSKA SAJNOGA
Członek Organu Reprezentacji
2003-10-07
2015-04-20
2003-10-07
2009-08-12
BOGUSŁAWSKIEGO, 6A, WARSZAWA, 01-923, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie