KRS 0000175119
NIP8520407539
REGON81051059900000
NazwaLARRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLARRI
Data rejestracji 15 lis 2003 (21 lat temu) 15 lis 2003
Data usunięcia 13 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BANDOSKI, 19, WARSZAWA, 00-767, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1412000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4777Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3212Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH #4648Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #3213Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCHKRYSTYNA PLEWIŃSKA
Wspólnik
2003-11-15
2010-05-18
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
LESZEK STANISŁAW PLEWIŃSKI
Wspólnik
2005-12-20
2010-02-23
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.000,00 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
AGNIESZKA GÓRZYŃSKA
Wspólnik
2010-05-18
2015-04-10
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ.
ANDRZEJ SZADKOWSKI
Wspólnik
2010-05-18
2015-04-10
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ.
Wspólnik
2015-04-10
2018-04-13
1362 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.362.000 ZŁ
01613655000000
LESZEK STANISŁAW PLEWIŃSKI
Prokurent
2003-11-15
2010-05-18
PROKURA SAMOISTNA
AGNIESZKA GÓRZYŃSKA
Likwidator
2013-01-22
2015-04-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MIROSŁAW WYRZYKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-10
2016-02-09
OLEH NECHYPORUK
PREZES ZARZĄDU
2016-02-09
2018-04-13
KRYSTYNA PLEWIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2003-11-15
2010-05-18
ANDRZEJ SZADKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-05-18
2013-01-22
JANUSZ WŁADYSŁAW JACKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-10
2016-02-09
ARTUR PIOTR MARKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-11-15
2010-02-23
AGNIESZKA GÓRZYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2010-05-18
2013-01-22
2003-11-15
2013-01-22
"BEEPEE INTERMILES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-01-22
2015-04-10
"BEEPEE INTERMILES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2003-11-15
2010-05-18
TRAUGUTTA, 119, SZCZECIN, 71-300, SZCZECIN, POLSKA
2010-05-18
2015-04-10
AL. ZWYCIĘSTWA, 256, GDYNIA, 81-525, GDYNIA, POLSKA
2015-04-10
2016-02-09
UL. CHODAKOWSKA, 24, WARSZAWA, 03-826, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie