KRS 0000174919
NIP8882778093
REGON91133813600000
Nazwa"MAGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMAGA
Data rejestracji 30 wrz 2003 (21 lat temu) 30 wrz 2003
Data usunięcia 24 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PŁOCKA, 29A, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#7440Z REKLAMA #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #9234Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5132Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5133Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #5138B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI #5222Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5227A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MLECZNYCH I JAJ W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5227B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5262A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #1561Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #1562Z WYTWARZANIE SKROBI I PRODUKTÓW SKROBIOWYCH #1571Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICHPRZEMYSŁAW SADZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-06
2020-02-19
ANNA JULITA SYSKA KISIELEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-05-04
2022-05-24
SŁAWOMIR GRZEGORZ KISIELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-06
2022-05-24
SEBASTIAN ZIEMOWIT SADZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-04
2004-07-06
TERESA KISIELEWSKA
Beneficjent
SEBASTIAN ZIEMOWIT SADZIŃSKI
reprezentant
STANISŁAWA MARIA SADZIŃSKA
Beneficjent
SŁAWOMIR GRZEGORZ KISIELEWSKI
reprezentant
SŁAWOMIR GRZEGORZ KISIELEWSKI
Wspólnik
2003-09-30
2004-07-06
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁOTYCH
ZBIGNIEW DARIUSZ KOWALEC
Wspólnik
2003-09-30
2004-07-06
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁOTYCH
STANISŁAWA MARIA SADZIŃSKA
Wspólnik
2004-05-04
2022-05-24
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,-ZŁ.
TERESA KISIELEWSKA
Wspólnik
2004-07-06
2022-05-24
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ
PRZEMYSŁAW SADZIŃSKI
Wspólnik
2004-07-06
2022-05-24
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
SEBASTIAN ZIEMOWIT SADZIŃSKI
Wspólnik
2003-09-30
2004-05-04
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁOTYCH
SŁAWOMIR GRZEGORZ KISIELEWSKI
Prokurent
2004-05-04
2022-05-24
SAMODZIELNA
SEBASTIAN ZIEMOWIT SADZIŃSKI
Likwidator
2020-02-19
2022-05-24
TERESA KISIELEWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
STANISŁAWA MARIA SADZIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DO WYSOKOŚCI 10.000 EUR. POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
ZBIGNIEW DARIUSZ KOWALEC
PREZES ZARZĄDU
2003-09-30
2004-07-06
SŁAWOMIR GRZEGORZ KISIELEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-09-30
2004-05-04
SEBASTIAN ZIEMOWIT SADZIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-09-30
2004-05-04
SEBASTIAN ZIEMOWIT SADZIŃSKI
PREZES
2004-07-06
2020-02-19
2003-09-30
2020-02-19
"MAGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie