KRS 0000174816
NIP6970029160
REGON41036742400000
NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO - ADMINISTRACYJNA "ANTONINY" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIESZKANIOWO - ADMINISTRACYJNA "ANTONINY"
Data rejestracji 03 paź 2003 (21 lat temu) 03 paź 2003
Data usunięcia 24 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres UL. JANA OSTROROGA, 15, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6970029160
data rejestracji 17 maj 1994
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIZENON MOTAŁA
Likwidator
2019-10-17
2021-08-24
HENRYK SZCZEPAN RZEPKA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-03
2009-08-27
CZESŁAW JAKUBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-03
2006-10-17
JANUSZ FRANCISZEK CHODOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-03
2009-08-27
JÓZEF BOKŚ
Członek Organu Nadzoru
2003-10-03
2009-08-27
RAFAŁ KACZMAREK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-03
2006-10-17
MARIAN KRZYŻANEK
Członek Organu Nadzoru
2006-10-17
2012-08-22
KAZIMIERZ KASPERSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-17
2012-08-22
BOGUSŁAWA HAJNCZ
Członek Organu Nadzoru
2009-08-27
2015-11-09
CZESŁAW JAKUBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-27
2015-11-09
ANTONI JĘDROWIAK
Członek Organu Nadzoru
2009-08-27
2012-08-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ SWOJE PODPISY POD PIECZĄTKĄ SPÓŁDZIELNI - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU/.
ALEKSY ROMAN TURBAŃSKI
PREZES
2003-10-03
2016-09-13
BONIFACY FRANCISZEK WALACHOWSKI
ZASTĘPCA PREZESA
2003-10-03
2007-06-27
JÓZEF PIĄTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-03
2007-06-27
ANDRZEJ CHORĄŻEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-27
2018-10-03
ANDRZEJ CHORĄŻEWSKI
Z-CA PREZESA
2018-10-03
2019-10-17
JERZY ZBIGNIEW RUDNICKI
ZASTĘPCA PREZESA
2007-06-27
2018-10-03
ELŻBIETA HOMA
PREZES ZARZĄDU
2016-09-13
2019-10-17
RENATA PIOTROWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-03
2019-10-17
2003-10-03
2019-10-17
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO - ADMINISTRACYJNA "ANTONINY" Z SIEDZIBĄ W LESZNIE
2003-10-03
2015-11-09
OSTROROGA, 16, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie