KRS 0000174468
NIP9512084401
REGON01555285400000
Nazwa"BLENDU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBLENDU
Data rejestracji 25 wrz 2003 (21 lat temu) 25 wrz 2003
Data usunięcia 21 lip 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PUŁAWSKA, 100, WARSZAWA, 02-620, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5261Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7440Z REKLAMA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHTIBOR TAMAS BLEIER
Wspólnik
2003-09-25
2005-08-02
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
ENDRE ZOLTAN SZONDI
Wspólnik
2003-09-25
2006-11-28
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000 PLN
ELŻBIETA WIŚNIEWSKA
Wspólnik
2005-08-02
2006-11-28
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 PLN
AMBRUS CSABA SZUCS
Wspólnik
2006-11-28
2008-07-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
AMBRUS CSABA SZUCS
Likwidator
2007-04-26
2008-07-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
TIBOR TAMAS BLEIER
PREZES ZARZĄDU
2003-09-25
2005-08-02
ENDRE ZOLTAN SZONDI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-25
2006-09-12
ELŻBIETA WIŚNIEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-02
2006-09-12
AMBRUS CSABA SZUCS
PREZES ZARZĄDU
2006-09-12
2007-04-26
2003-09-25
2007-04-26
"BLENDU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-09-25
2005-08-02
PILECKIEGO, 112, WARSZAWA, 02-781, WARSZAWA, POLSKA
2005-08-02
2006-07-14
PUŁAWSKA, 270, WARSZAWA, 02-769, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie