KRS 0000174081
NIP6690502342
REGON00380319400000
NazwaROL-MIX SPÓŁDZIELNIA PRACY ZAOPATRZENIA ROLNICTWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROL-MIX PRACY ZAOPATRZENIA ROLNICTWA
Data rejestracji 24 wrz 2003 (21 lat temu) 24 wrz 2003
Data usunięcia 10 cze 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SZCZECIŃSKA, 65, KOSZALIN, 75-122, KOSZALIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #45 BUDOWNICTWO #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓWTERESA JÓZEFA STELTER
Pełnomocnik
2008-07-25
2009-07-07
KIEROWANIE BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI ORAZ REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
BOLESŁAW KASPRZYK
Likwidator
2009-08-13
2010-06-10
WALDEMAR FRANCISZEK MOTAŁA
Likwidator
2009-08-13
2010-06-10
KRZYSZTOF ZALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-24
2005-07-20
JERZY BYWALEC
Członek Organu Nadzoru
2003-09-24
2007-07-17
ŁUCJA GÓRA
Członek Organu Nadzoru
2003-09-24
2004-09-09
HALINA BARBARA KOCZERA
Członek Organu Nadzoru
2004-09-09
2007-07-17
RYSZARD JÓZEF MICHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-09
2007-07-17
JADWIGA OSSOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-07-20
2007-07-17
ANDRZEJ KRZYSZTOF OPALA
Członek Organu Nadzoru
2007-07-17
2008-07-25
MONIKA AGNIESZKA JUSZCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-07-17
2008-07-25
MARCIN MAREK SOCHA
Członek Organu Nadzoru
2007-07-17
2010-06-10
WALDEMAR KLEPUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-07-17
2010-06-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
TERESA KRYSTYNA SZCZUKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-09-24
2005-07-20
BOLESŁAW KASPRZYK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2003-09-24
2005-07-20
BOLESŁAW KASPRZYK
PREZES ZARZĄDU
2005-07-20
2009-08-13
TERESA JÓZEFA STELTER
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2003-09-24
2007-07-17
KRZYSZTOF ZALEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-20
2009-07-07
WALDEMAR FRANCISZEK MOTAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-17
2009-08-13
TERESA JÓZEFA STELTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-07
2009-08-13
2003-09-24
2009-08-13
ROL-MIX SPÓŁDZIELNIA PRACY ZAOPATRZENIA ROLNICTWA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie