KRS 0000174071
NIP5291677909
REGON01558153100000
NazwaTRANSLINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTRANSLINK
Data rejestracji 13 paź 2003 (21 lat temu) 13 paź 2003
Data usunięcia 17 sie 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SŁUBICKA, 71, RZEPIN, 69-110, RZEPIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6311A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #6311B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #6312B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6340A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6340B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH WODNYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6412A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM.WŁADYSŁAW KRAKOWIAK
Wspólnik
2003-10-13
2007-10-19
29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14500 ZŁOTYCH
DARIUSZ ZYGMUNT ZAMOJSKI
Wspólnik
2003-10-13
2007-10-19
20 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PLN 500,00 KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI PLN 10.000,00
IBER LOGISTIC GMBH INTERNATIONALE SPEDITION
Wspólnik
2004-06-22
2010-08-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
G LOG GMBH
Wspólnik
2008-03-17
2009-03-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ
ROMAN KLEMENS GÓRSKI
Prokurent
2008-03-19
2009-05-14
SAMOISTNA
JULIÁN GACIMARTÍN QUINONES
Likwidator
2009-05-14
2010-08-17
JAIME SANTIAGO GONZÁLEZ LÓPEZ
Likwidator
2009-05-14
2010-08-17
IDOIA GALINDO JIMÉNEZ
Likwidator
2009-05-14
2010-08-17
WERNER GUNAR BRÜHL
Likwidator
2009-05-14
2009-11-16
ROMAN KLEMENS GÓRSKI
Likwidator
2009-05-14
2009-11-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
OSKAR JOSE VERDU VIDAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-22
2005-03-17
WŁADYSŁAW KRAKOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-13
2007-10-19
DARIUSZ ZYGMUNT ZAMOJSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-13
2007-10-19
WERNER GUNAR BRUHL
PREZES ZARZĄDU
2004-06-22
2009-05-14
JAIME SANTIAGO GONZALEZ LOPEZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-03-17
2009-05-14
2003-10-13
2003-11-21
"TRANSFESA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-11-21
2009-05-14
TRANSLINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-10-13
2007-10-19
KRÓLEWSKA, 105 A, MILANÓWEK, 05-822, MILANÓWEK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie