KRS 0000174004
NIP8982039426
REGON93294607500000
Nazwa"DIONIZOS" S. WÓJCIK, A. WÓJCIK, J. WÓJCIK - SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"DIONIZOS" S. WÓJCIK, A. WÓJCIK, J. WÓJCIK -
Data rejestracji 26 wrz 2003 (21 lat temu) 26 wrz 2003
Data usunięcia 02 mar 2011 02 mar 2011
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres OLEŚNICKA, 8, WROCŁAW, 50-320, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #5540Z BARY #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #9272Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAJOANNA ANNA WÓJCIK
Wspólnik
2003-09-26
2011-03-02
SŁAWOMIR KRZYSZTOF WÓJCIK
Wspólnik
2003-09-26
2011-03-02
ADAM STANISŁAW WÓJCIK
Wspólnik
2003-09-26
2011-03-02
SŁAWOMIR KRZYSZTOF WÓJCIK
Likwidator
2010-05-17
2011-03-02
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMODZIELNIE.
JOANNA ANNA WÓJCIK
Członek Organu Reprezentacji
2003-09-26
2010-05-17
SŁAWOMIR KRZYSZTOF WÓJCIK
Członek Organu Reprezentacji
2003-09-26
2010-05-17
ADAM STANISŁAW WÓJCIK
Członek Organu Reprezentacji
2003-09-26
2010-05-17
2003-09-26
2010-05-17
"DIONIZOS" S. WÓJCIK, A. WÓJCIK, J. WÓJCIK - SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie