KRS 0000173821
NIP8671922162
REGON83044983200000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWE "KOP-TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWE "KOP-TRANS"
Data rejestracji 18 wrz 2003 (21 lat temu) 18 wrz 2003
Data usunięcia 23 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JEZIÓRKO, 39-410, GRĘBÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #4550 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #7430 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5023 HANDEL CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI SPRZĘTU TRANSPORTOWO-SAMOCHODOWEGO #6023 POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #5157 SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5156 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5151 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCHJANUSZ HENRYK WÓJTOWICZ
Wspólnik
2003-09-18
2007-11-28
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ
JAKUB ANTONI PYSZ
Wspólnik
2003-09-18
2019-01-23
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000,00 ZŁ
BOGUSŁAW SKRZYPEK
Wspólnik
2003-09-18
2007-11-28
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ
DAMIAN KOPAŁA
Wspólnik
2007-11-28
2019-01-23
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ
BOGUSŁAW JOŃCA
Wspólnik
2007-11-28
2019-01-23
6 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6000 ZŁ
MARIAN WOLAK
Wspólnik
2007-11-28
2019-01-23
4 UDZIAŁY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4000 ZŁ
DAMIAN KOPAŁA
Likwidator
2005-11-15
2009-03-27
JANUSZ HENRYK WÓJTOWICZ
Likwidator
2005-11-15
2007-11-28
JAKUB ANTONI PYSZ
Likwidator
2005-11-15
2009-03-27
JAKUB ANTONI PYSZ
Likwidator
2017-05-26
2019-01-23
DAMIAN KOPAŁA
Likwidator
2017-05-26
2019-01-23
KRZYSZTOF PĘKALSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-11-28
2019-01-23
WITOLD BOCHYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-11-28
2019-01-23
EDWARD WRÓBEL
Członek Organu Nadzoru
2008-07-16
2019-01-23
ZOFIA MICHNA
Prokurent
2003-09-18
2005-11-15
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JANUSZ HENRYK WÓJTOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-09-18
2005-11-15
JAKUB ANTONI PYSZ
PREZES ZARZĄDU
2009-03-27
2017-05-26
DAMIAN KOPAŁA
Z-CA PREZESA ZARZĄDU
2009-03-27
2017-05-26
2003-09-18
2005-11-15
PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWE "KOP-TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-11-15
2009-03-27
PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWE "KOP-TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W JEZIÓRKU W LIKWIDACJI
2009-03-27
2017-05-26
PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWE "KOP-TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W JEZIÓRKU
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie