KRS 0000173735
NIP8210006160
REGON00046840100000
NazwaSPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W ZBUCZYNIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaUSŁUG ROLNICZYCH W ZBUCZYNIE
Data rejestracji 22 wrz 2003 (21 lat temu) 22 wrz 2003
Data usunięcia 14 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres DĘBOWA, 4, ZBUCZYN PODUCHOWNY, 08-106, ZBUCZYN PODUCHOWNY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCHJÓZEF NIWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-22
2017-04-14
KAZIMIERZ ANTONI JASTRZĘBSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-22
2017-04-14
ANDRZEJ MAREK ZBUCKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-22
2017-04-14
JERZY MARIAN WIELGÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-22
2017-04-14
ANDRZEJ EDWIN CHOJECKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-22
2017-04-14
JAN ŁUGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-22
2017-04-14
STANISŁAW WYSOKIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-22
2007-09-10
MARIAN ZBIGNIEW POGONOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-22
2017-04-14
ELŻBIETA ZAKOŚCIELNA
Członek Organu Nadzoru
2003-09-22
2012-03-06
TADEUSZ WYSOKIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-09-10
2017-04-14
ELŻBIETA ZAKOŚCIELNA
Likwidator
2015-11-27
2017-04-14
JÓZEF JERZY PROCHENKA
Likwidator
2015-11-27
2017-04-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU
BARBARA BOŻENA GRYGLICKA
PREZES ZARZĄDU
2003-09-22
2013-04-29
BARBARA BOŻENA GRYGLICKA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2013-04-29
2015-11-27
JÓZEF JERZY PROCHENKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-22
2012-03-06
JAN JASIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-22
2006-10-18
GRZEGORZ TUREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-18
2012-03-06
ELŻBIETA ZAKOŚCIELNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-06
2013-04-29
ELŻBIETA ZAKOŚCIELNA
PREZES ZARZĄDU
2013-04-29
2015-11-27
JAN STANISŁAW CIELEMĘCKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2013-04-29
2015-11-27
2003-09-22
2015-11-27
SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W ZBUCZYNIE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie