KRS 0000173611
NIP5851036153
REGON19104451000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "TECHROM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "TECHROM"
Data rejestracji 04 gru 2003 (21 lat temu) 04 gru 2003
Data usunięcia 07 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NARWICKA, 15, GDAŃSK, 80-557, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@TECHROM.NET
Dane podatkowe
NIP 5851036153
data rejestracji 17 kwi 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 mar 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2811 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #2924A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJJAROSŁAW LONGIN OLSZEWSKI
Beneficjent
JAROSŁAW LONGIN OLSZEWSKI
zgłaszający - członek zarządu
ANTONI MIECZYSŁAW GÓRNY
Wspólnik
2003-12-04
2009-10-28
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,-
ADAM STEFAN MACHELSKI
Wspólnik
2003-12-04
2023-11-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
ROMAN KINDER
Wspólnik
2003-12-04
2019-08-05
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.000,00 ZŁ
SEBASTIAN DEJRYNG
Wspólnik
2009-10-28
2023-11-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2011-01-25
2021-07-20
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 ZŁ
19002893300000
JAROSŁAW LONGIN OLSZEWSKI
Wspólnik
2023-11-14
2024-02-07
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 40.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2023-11-14
2024-02-07
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000,00 ZŁOTYCH
52049458300000
ANTONI MIECZYSŁAW GÓRNY
Prokurent
2003-12-04
2009-10-28
PROKURA SAMOISTNA
SEBASTIAN DEJRYNG
Prokurent
2009-10-28
2018-06-18
PROKURA SAMOISTNA
JAROSŁAW LONGIN OLSZEWSKI
Beneficjent
brak
POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 10 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
ADAM STEFAN MACHELSKI
ZASTĘPCA DYREKTORA
2018-06-18
2023-11-14
ROMAN KINDER
ZASTĘPCA DYREKTORA
2003-12-04
2018-06-18
SEBASTIAN DEJRYNG
DYREKTOR
2018-06-18
2023-11-14
JAROSŁAW LONGIN OLSZEWSKI
DYREKTOR
2023-11-14
2024-02-07
ADAM STEFAN MACHELSKI
DYREKTOR
2003-12-04
2018-06-18
2003-12-04
2016-05-04
SPORTOWA, 15, SOPOT, 81-739, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie