KRS 0000173417
REGON01556429000000
NazwaEVEREST VIT GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEVEREST VIT GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaEVEREST VIT GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 18 wrz 2003 (21 lat temu) 18 wrz 2003
Data usunięcia 12 wrz 2007 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres RUBINOWA, 6, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego LOTZENACKER, 4, HECHINGEN, 72379, HECHINGEN, NIEMCY
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#3320B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH #5165Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO #5248B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGOKEVIN E. CAHILL
Prokurent
2003-09-18
2006-02-10
POJEDYNCZY PROKURENCI UPOWAŻNIENI DO NIEOGRANICZONEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZY PODEJMOWANIU CZYNNOŚCI PRAWNYCH Z SAMYM SOBĄ WE WŁASNYM IMIENIU LUB ZE SOBĄ JAKO REPREZENTANTEM OSOBY TRZECIEJ
JACK RUDNICK
Prokurent
2003-09-18
2006-02-10
POJEDYNCZY PROKURENCI UPOWAŻNIENI DO NIEOGRANICZONEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZY PODEJMOWANIU CZYNNOŚCI PRAWNYCH Z SAMYM SOBĄ WE WŁASNYM IMIENIU LUB ZE SOBĄ JAKO REPREZENTANTEM OSOBY TRZECIEJ
CHRIS HORACEK
Prokurent
2003-09-18
2006-02-10
POJEDYNCZY PROKURENCI UPOWAŻNIENI DO NIEOGRANICZONEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZY PODEJMOWANIU CZYNNOŚCI PRAWNYCH Z SAMYM SOBĄ WE WŁASNYM IMIENIU LUB ZE SOBĄ JAKO REPREZENTANTEM OSOBY TRZECIEJ
PAWEŁ STASIAK
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2003-09-18
2007-09-12
THOMAS WEINBERGER
Likwidator
2006-02-10
2007-09-12
ORGAN REPREZENTACJISPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ JEDNEGO LUB WIELU PREZESÓW
Sposób reprezentacjiJEŚLI POWOŁANO TYKO JEDNEGO PREZESA, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŚLI POWOŁANO WIELU PREZESÓW, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH PREZESÓW ŁĄCZNIE LUB JEDEN PREZES RAZEM Z PROKURENTEM
THOMAS WEINBERGER
PREZES
2003-09-18
2006-02-10
2003-09-18
2006-02-10
EVEREST VIT GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
2003-09-18
2004-10-05
HAIGERLOCHER STRABE, 42, HECHINGEN, 72379, HECHINGEN, NIEMCY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie